2007-05-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Girnstein, Alfred, Bürdenbach, *18.04.1961; Schmidt, Andreas, Mülheim-Kärlich, *09.11.1961.
2021-06-21: Bestellt als Geschäftsführer: Fuhrmann, Lutz, Leipzig, *09.02.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-16: Bestellt als Geschäftsführer: Bauer, Mario, Oberfell, *19.07.1983, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Endris, Ewald, Oberfell; Fuhrmann, Lutz, Leipzig, *09.02.1963.
2022-04-21: Weiterhin bestellt als Geschäftsführer: Bauer, Mario, Oberfell, *19.07.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Urwer, Hermann-Josef, Bendorf, *27.05.1962.