2009-01-19: Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Geschäftsanschrift: Königstr. 53, 30159 Hannover.
2013-01-29: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Kompardt, Boris, Hannover, *28.01.1975. Bestellt als Liquidator: Kompardt, Boris, Hamburg, *28.01.1975. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2015-01-02: Nicht mehr Liquidator: Kompardt, Boris, Hamburg, *28.01.1975. Bestellt als Liquidator: Finze, Jürgen, Hamburg, *05.06.1950.