2010-10-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Prickartz, Hubert, Monschau, *07.08.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Christiane, Raeren/Belgien, *09.01.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Namensänderung nunmehr Geschäftsführer: Müller, Adalbert Bernhard, Raeren/Belgien, *21.11.1948, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-03-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Adalbert Bernhard, Roetgen, *21.11.1948.
2020-01-30: Änderung zur Geschäftsanschrift: Wilhelmstraße 19, 52159 Roetgen. Nach Änderung des Wohnortes Geschäftsführer: Müller, Christiane, Roetgen, *09.01.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.