2015-12-23: Bestellt: Geschäftsführer: Winsel, Stefan, Zorneding, *21.07.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Genseleiter, Reinhard, München, *16.08.1955. Prokura erloschen: Winsel, Stefan, München, *21.07.1966.
2018-10-27: Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2018 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: itslive GmbH.