2008-03-10: Bestellt Geschäftsführer: Järvinen, Annegret, Hamburg, *10.01.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Järvinnen, Jussi, Ingenieur, Hamburg. Prokura erloschen Järvinnen, Annegret Helga Magda, geb. Witt, Hamburg.
2009-08-27: Geschäftsanschrift: Kajen 10, 20459 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Järvinen, Annegret, Hamburg, *10.01.1954. Bestellt Geschäftsführer: Järvinen, Jussi Pekka, Hamburg, *14.04.1948, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Järvinen, Annegret Helga Magda, geb. Witt, Hamburg, *10.01.1954.
2010-02-08: Geschäftsanschrift: Nincoper Str. 184, 21129 Hamburg.
2016-11-24: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Salmi, Pekka Juhani, Jork, *21.02.1956; Tarkio, Irene Henrika, Hamburg, *19.01.1976.
2020-06-09: Prokura erloschen Salmi, Pekka Juhani, Jork, *21.02.1956. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kallinen, Jari Timo Matias, Neu Wulmstorf, *15.12.1969; Valerijs, Drugoveiko, Hamburg, *04.12.1950.
2021-03-10: Ausgeschieden Geschäftsführer: Järvinen, Jussi Pekka, Hamburg, *14.04.1948. Bestellt Geschäftsführer: Järvinen, Thomas, Hamburg, *16.07.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.