2007-01-24: d.OPf.). Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2006 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 150,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 25.200,00 EUR.
2017-02-03: d.OPf.. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Meier, Richard, Luhe-Wildenau, *28.09.1959. Bestellt: Geschäftsführer: Forster, Harald, Mantel, *27.06.1960; Forster, Stefan, Mantel, *26.03.1987, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-11-23: d.OPf.. Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2021 hat die Änderung des § 1 (Firma, Sitz) der Satzung beschlossen. Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Mantel. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Im Gewerbepark 2, 92708 Mantel.