2011-10-19: Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2011 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Immobilien, Vermittlung von Immobilien und sonstigen Vermögensanlagen, Vermittlung von Finanzierungen, Konzeption und Errichtung von Immobilienfonds, Vertrieb von Anteilen an Immobilienfonds, die Verwaltung von Immobilienfonds und Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter an Immoiblienfonds bzw. Fondsgesellschaften. Die Gesellschaft darf keine nach dem Kreditwesengesetz und/oder dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften erlaubnispflichtigen Geschäfte betreiben.
2012-06-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gierstorfer, Helmut, München, *13.04.1978.
2016-08-23: Bestellt: Geschäftsführer: Dibson, Charles Dana, München, *18.12.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schnier, Jochen, München, *18.02.1970.
2016-08-26: Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Gibson, Charles Dana, München, *18.12.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-06-13: Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2018 hat die Satzung neu gefasst.
2018-07-04: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2018-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2018 hat die Änderung der §§ 3 , 7 (Geschäftsführung, Vertretung) und 10 (Gesellschafterversammlung) der Satzung beschlossen. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
2019-03-21: Die Gesellschaft hat am 13./14.03.2019 mit der Globe Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 15.03.2019 zugestimmt.