2007-09-05: Firma: SAVC GmbH Sitz: Berlin Gegenstand: Die Beratung von Mitgliedern der Deutsche Gesellschaft für Viszeralchirurgie (DGVC) in allen medizinischen Fragen, Unterstützung, Vorbereitung und Durchführung wissenschaftlicher Kongresse sowie Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen auf allen medizinischen Gebieten, Zertifizierung von Mitgliedern und klinischen, chirurgischen Einrichtungen auf dem Gebiet der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Organisation und Durchführung chirurgischer Fort- und Weiterbildung. Diese Serviceleistungen erfolgen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Viszeralchirurgie. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1. Prof. Dr. Jost, Johannes O., *07.06.1946, Bielefeld; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 13.04.2007; mit Änderung vom 09.05.2007 in § 1 (Firma)..
2013-06-10: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin.
2017-04-24: Geschäftsführer: 2.
Dr. Kastner, Barbara, *20.06.1973, Essen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-07-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Prof. Dr. Jost, Johannes O.
2017-08-29: Firma: DGAV GmbH; Geschäftsführer: 3.
Prof. Dr. Buhr, Heinz-J., *01.10.1945, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.07.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 und § 17 (Bekanntmachung).
2017-11-09: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Kastner, Barbara
2018-01-04: Geschäftsführer: 4.
Maneta, Maria, *28.01.1977, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-07-08: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Maneta, Maria
2020-02-20: Geschäftsführer: 5.
Dr. Hoeft, Kerstin, *15.10.1958, Petershagen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-04-22: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Dr. Hoeft, Kerstin