2011-09-15: Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 25.000,00 EUR um 975.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. 1.000.000,00 EUR.
2012-11-29: Die Gesellschafterversammlung vom 31.10.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 17 (Jahresabschluss und Ergebnisverwendung) beschlossen.
2015-01-20: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Castillo, Andrea, Kempen, *29.06.1965; Münks, Antonius, Meerbusch, *21.01.1970.
2019-04-03: Prokura erloschen: Castillo, Andrea, Kempen, *29.06.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dolling, Olaf, Werder-Havel, *24.11.1969; Kopetsch, Thomas, Duisburg, *02.07.1965; Vohwinkel, Peter, Tönisvorst, *02.04.1965.