DI-VIS Steuerberatungsgesellschaft OHGBeratungsagentur Adresse / Anfahrt Weidenbreite 14 37085 GöttingenDE Kontakt 1x Telefonnummer 1x Fax 1x E-Mail 1x Webadresse/Domain 1 Ansprechpartner/Personen Karsten KlässigKarstenKlässig (Inhaltlich verantwortlich) Formell UstID+Steuernummer HR-Nr+HR-Gericht 13x HR-Bekanntmachungen 13x HR-Bekanntmachungen:2007-05-03:Münden). Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Brostmeyer, Willi, Steuerberater, Reinhardshagen. Geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Tonn, Holger, Hann. Münden, *17.12.1962, einzelvertretungsberechtigt. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Grenzer, Stephan, Reinhardshagen, *10.08.1964, von der Vertretung ausgeschlossen. Prokura erloschen: Brostmeyer, Willi, Steuerberater, Reinhardshagen; Dethlefs, Yorck, Steuerberater, Bovenden, *27.09.1966; Tonn, Holger, Steuerberater, Hann. Münden, *17.12.1967. Einzelprokura: Böhling, Mathias, Hann. Münden, *05.05.1962. Einzelprokura 34365 Reinhardshagen: Grenzer, Stephan, Reinhardshagen, *10.08.1964.2008-03-25:Münden). Prokura erloschen: Böhling, Mathias, Hann. Münden, *05.05.1962.2008-04-08:Münden). Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Böhling, Mathias, Hann. Münden, *05.05.1962.2010-03-31:Münden.Geschäftsanschrift: Hallenbadstr.35, 34346 Hann. Münden. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Güntzler, Fritz, Göttingen, *06.05.1966; Dr. Olbrich, Thomas, Kassel, *21.03.1962.2010-07-13:Münden.Firma geändert, nun: DI-VIS Steuerberatungsgesellschaft OHG. Sitz verlegt, nun: Göttingen. Geschäftsanschrift: Weidenbreite 14, 37085 Göttingen. Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in: 34346 Hann.Münden; 37170 Uslar; 37574 Einbeck; 99947 Bad Langensalza; 37308 Heilbad Heiligenstadt. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Klässig, Karsten, Kirchgandern, *29.12.1966; Schwamberger, Gerald, Göttingen, *07.12.1940, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Scharpenberg, Heinrich, Hann. Münden. Personendaten von Amts wegen berichtigt, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Tonn, Holger, Hann. Münden, *17.12.1967, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Grenzer, Stephan, Reinhardshagen.2010-08-04:Firma von Amts wegen berichtigt, nun: DI-VIS Steuerberatungsgesellschaft oHG. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Grenzer, Stephan, Reinhardshagen, *10.08.1964, einzelvertretungsberechtigt.2010-08-04:Firma von Amts wegen berichtigt, nun: DI-VIS Steuerberatungsgesellschaft oHG. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Grenzer, Stephan, Reinhardshagen, *10.08.1964, einzelvertretungsberechtigt.2012-01-12:Aufgehoben Zweigniederlassung: 34359 Reinhardshagen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Grenzer, Stephan, Reinhardshagen, *10.08.1964; Tonn, Holger, Hann. Münden, *17.12.1967.2013-01-30:Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Wegner, Ulrike, Göttingen, *19.11.1971.2013-04-29:Zweigniederlassung unter gleicher Firma in: 37154 Northeim. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Wegner, Ulrike, Göttingen, *19.11.1971.2015-01-28:Aufgehoben Zweigniederlassung: 37308 Heilbad Heiligenstadt.2016-12-01:Aufgehoben Zweigniederlassung: 37170 Uslar.2020-07-20:Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Klässig, Karsten, Kirchgandern, *29.12.1966. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Marketing Google+ Profil Neu: Daten zu 3,6 Mio. deutschen Firmen exportieren + professionell nutzen