2007-12-14: Geschäftsführer: Müller, Thomas, Köln, *28.05.1967, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-12-14: Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 22.000,00 EUR beschlossen. 47.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Schlie, Anja, Köln, *20.06.1969.
2009-01-29: Die Gesellschafterversammlung hat am 29.12.2008 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 7 Abs. 1 (Veräußerung u. Belastung von Geschäftsanteilen) zu ändern; sowie den Gesellschaftsvertrag in § 13 Abs. 2 (Wettbewerbsverbot) zu ändern. Geschäftsanschrift: Goltsteinstraße 28-30, 50968 Köln.
2010-06-22: Nach Änderung nunmehr Geschäftsanschrift: Worringer Str. 22, 50668 Köln.
2012-11-28: Die Gesellschafterversammlung vom 29.10.2012 hat die Erhöhung des Stammkapitals von 47.000,00 EUR um 21.000,00 EUR auf 68.000,00 EUR und entsprechend die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Stammkapital nunmehr: 68.000,00 EUR.
2013-06-19: Die Gesellschafterversammlung vom 23.05.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 68.000,00 EUR um 22.000,00 EUR auf 90.000,00 EUR beschlossen. 90.000,00 EUR.
2017-12-22: Änderung zur Geschäftsanschrift: Neue Weyerstraße 6, 50676 Köln.