2011-08-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Lenfers, Henner, Management- und Verkaufstrainer, Hildesheim. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Siepe, Albert, Hildesheim, *11.09.1949, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Alvarez-Korzinovski, Jessica, Cremlingen, *24.11.1968; König, Wolfgang, Einbeck, *19.06.1962, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Lenfers, Henner, Hildesheim, *29.10.1944.
2013-04-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Alvarez-Korzinovski, Jessica, Cremlingen, *24.11.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Lenfers, Henner, Hildesheim, *29.10.1944, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Prokura erloschen: Lenfers, Henner, Hildesheim, *29.10.1944.
2014-04-10: Nicht mehr Geschäftsführer: König, Wolfgang, Einbeck, *19.06.1962; Lenfers, Henner, Hildesheim, *29.10.1944; Dr. Siepe, Albert, Hildesheim, *11.09.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Feddersen, Jennifer, Oberursel, *22.04.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-12-19: Die Gesellschafterversammlung hat am 28.10.2014 beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in Nr. 4 zu ändern. Weiter wurde die Änderung in Nr. 8 (Gesellschafterversammlung) und Nr. 16 (Gründungskosten) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Nr. 9 (Gewinnverteilung) und Nr. 13 (Auflösung) beschlossen. 26.000,00 EUR.
2018-02-06: Neue Geschäftsanschrift: Konrad-Adenauer-Str. 43, 31139 Hildesheim.
2019-08-09: Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: DIE TRAINER Organisations- und Personalentwicklung GmbH.