2010-12-22: Bestellt als Geschäftsführer: Sieg, Jan-Michael, Eggenfelden, *02.12.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Dewald, Volker, Wächtersbach, *13.07.1947.
2011-01-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Dewald, Volker, Wächtersbach, *13.07.1947.