2010-06-07: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 25.05.2010. Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 15, 70174 Stuttgart. Gegenstand: Die Verwaltung eigener Vermögenswerte. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Brettschneider, Steffi, Bad Honnef, *23.12.1971.
2010-09-06: Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und § 2 (Unternehmensgegenstand) beschlossen. Firma geändert; nun: DIRECT MAIL AGENTUR Gesellschaft für Direktwerbung mbH. Sitz verlegt; nun: Winnenden. Änderung der Geschäftsanschrift: Sudetenweg 9, 71364 Winnenden. Gegenstand geändert; nun: Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit als Agentur für Medien- und Kreativdienstleistungen, insbesondere die Direktwerbung. Bestellt als Geschäftsführer: Petermann, Paul-Dieter, Winnenden, *23.01.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Brettschneider, Steffi, Bad Honnef, *23.12.1971.
2010-10-18: Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Stuttgart. Änderung der Geschäftsanschrift: Claudiusstraße 18, 70193 Stuttgart.
2013-09-09: Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.2 (Sitz) und § 5 (Bekanntmachungen) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Winnenden. Neue Geschäftsanschrift: Max-Eyth-Str. 7, 71364 Winnenden.
2014-05-09: Änderung der Geschäftsanschrift: Schwaikheimer Str. 15, 71364 Winnenden.
2015-04-14: Bestellt als Geschäftsführer: Petermann, Svetlana Vanessa, Winnenden, *26.12.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Petermann, Paul-Dieter, Winnenden, *23.01.1952.