2019-02-14: Einzelprokura: Volckmann, Martin, Malsch, *10.11.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Hertkorn, Henrik, Birkenau, *10.05.1970; Zachmann, Daniel, Mannheim, *26.11.1971.
2019-08-29: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Scheidel, Heinz, Mannheim, *24.05.1947, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Busch, Stefan, Mannheim, *30.01.1965.