2007-08-20: Die Gesellschafterversammlung vom 05.06.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) und § 8 (Bekanntmachung) beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stark, André Mourice, Großerlach, *26.05.1979.
2014-02-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stark, Thorsten, Großerlach, *13.04.1985.
2017-11-10: Daten geändert bei Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schneider, Ulrich, Oppenweiler, *07.02.1967.
2019-02-21: Bestellt als Geschäftsführer: Stark, André Mourice, Großerlach, *26.05.1979; Stark, Thorsten, Großerlach, *13.04.1985, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Stark, André Mourice, Großerlach, *26.05.1979; Stark, Thorsten, Großerlach, *13.04.1985.
2019-04-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Janson, Daniel, Michelfeld, *20.02.1974.