2005-09-07: Prokura erloschen: Dr. Schweizer, Kerstin, München, *17.09.1970.
2005-09-28: Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2005 hat die Änderung der §§ 17 (Abfindung) und 20 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Eberl, Tobias, München, *14.03.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.
2009-10-21: Geschäftsanschrift: Kardinal-Faulhaber-Straße 14 A, 80333 München. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Mittermeier, Matthias Hans, München, *20.11.1976.
2010-04-21: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Friese, Arne, München, *10.08.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-08-11: Prokura erloschen: Dr. Mittermeier, Matthias Hans, München, *20.11.1976.
2012-01-18: Bestellt: Geschäftsführer: Lindner, Georg, München, *11.01.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-04-11: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lindner, Georg, Rechtsanwalt und Steuerberater, München, *11.01.1978.
2013-09-25: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Beuchert, Tobias, München, *21.05.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-03-31: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Finckh, Lea, München, *28.11.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-10: Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2017 hat die Satzung neu gefasst.
2018-01-04: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Brehm, Christian, München, *24.01.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-23: Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2018 hat die Änderung des § 8 der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Dissmann, Robert, München, *11.03.1937.
2020-04-28: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Balbinot, Chiara, München, *02.10.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-08: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2020 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 20.000,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 160.000,00 EUR. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Ettinger, Jochen, Aichach, *18.09.1971; Wieland, Thomas, Icking, *23.06.1961, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Finckh, Lea, München, *28.11.1983.
2022-02-18: Einzelprokura: Dr. Falter, Johannes, München, *16.05.1985.
2022-04-08: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Winkler, Christian, München, *23.01.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.