2015-04-30: Änderung zur Geschäftsanschrift: Max-Planck-Str. 60, 32107 Bad Salzuflen.
2017-01-26: Einzelprokura: Stewin, Ulrike, Bad Salzuflen, *30.11.1962.
2017-05-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Eutebach, Peter, Bad Salzuflen, *29.07.1942.
2018-08-23: Nunmehr bestellt als Geschäftsführer: Stewin, Ulrike, Bad Salzuflen, *30.11.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Stewin, Ulrike, Bad Salzuflen, *30.11.1962.
2020-02-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Stewin, Ulrike, Bad Salzuflen, *30.11.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Stewin, Daniel, Bad Salzuflen, *01.10.1995, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Stewin, Ulrike, Bad Salzuflen, *30.11.1962.