2010-09-07: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 27.08.2010. Geschäftsanschrift: Brackwanger Str. 24, 73572 Heuchlingen. Gegenstand: Fertigung und Vertrieb von Rohrsystemen mit Zubehör sowie ferner Herstellung/Fertigung von Artikeln der Haustechnik sowie der Groß- und Einzelhandel mit Artikeln für die Hausinstallation. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Werner, Benjamin, Heuchlingen, *24.08.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-09-15: Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Schwäbisch Gmünd. Neue Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Str. 19, 73529 Schwäbisch Gmünd.
2017-11-06: Änderung der Geschäftsanschrift: Badmauer 2, 73529 Schwäbisch Gmünd. Bestellt als Geschäftsführer: Peter, Jan, Lichtenstein, *24.10.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Werner, Benjamin, Heuchlingen, *24.08.1988.
2017-12-12: Berichtigung der Geschäftsanschrift: Badmauer 2, 73525 Schwäbisch Gmünd.
2021-05-12: Änderung der Geschäftsanschrift: Am Hammerwald 19, 08064 Zwickau. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Nicht mehr Geschäftsführer, nun Liquidator: Peter, Jan, Lichtenstein, *24.10.1966. Prokura erloschen: Gryska, Cyrill, Lichtenstein, *03.06.1974. Die Gesellschaft ist aufgelöst.