2007-11-16: Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 2 (Firma und Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Birkenfeld.
2018-04-06: Bestellt als Geschäftsführer: Schuler, Marc Michel, Boudry / Schweiz, *17.06.1968; Würtz, Wolfgang, Fluorn-Winzeln, *29.03.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Béguin, Jean Claude, Diplomingenieur, Le Locle/ Schweiz; Castella, René, Diplomingenieur, Le Locle/ Schweiz; Hergert, Rolf Dieter, Bretten, *03.04.1963.