2015-09-30: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.05.2015 und 24.09.2015. Geschäftsanschrift: Haid- und Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe. Gegenstand: Die Organisation des Wissenstransfers zwischen Hochschulen und der freien Wirtschaft, die Durchführung und Koordination wirtschaftspolitischer Förderungs- und Bildungsmaßnahmen sowie Marketing in den vorbezeichneten Bereichen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Hornberger, Matthias, Karlsruhe, *24.09.1960; Wiesenberger, Jan Peter Fritz, Dormagen, *02.05.1977, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2016-01-13: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hellfeld, Stefan, Stuttgart, *09.11.1979; Hermanns, David, Karlsruhe, *04.11.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2016-06-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Hornberger, Matthias, Karlsruhe, *24.09.1960.
2016-11-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hellfeld, Stefan, Stuttgart, *09.11.1979.
2021-11-04: Die Gesellschafterversammlung vom 23.09.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages unter Änderung von § 2 , § 3 (Stammkapital) und (§ 7 Vertretung) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 37.500,00 EUR erhöht. Gegenstand geändert; nun: Die Unterstützung des Transfers zwischen Hochschulen und der Wirtschaft, die Durchführung und Koordination von Förderungs- und Bildungsmaßnahmen sowie Marketing im Bereich der Digitalisierung. Stammkapital nun: 37.500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Jeweils zwei Geschäftsführer oder ein Geschäftsführer und ein Prokurist vertreten gemeinsam.