2020-07-17: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.05.2020. Geschäftsanschrift: August-Bebel-Str. 6, 66540 Neunkirchen. Gegenstand: Werbung, Marketing, Unternehmensberatung, Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung von Seminaren. Stammkapital: 1.500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Baumeister, Mark, Saarbrücken, *12.12.1975; Wolfanger, Tobias, Neunkirchen, *10.12.1991.
2022-02-08: Bestellt als Geschäftsführerin: Eli, Fabienne, Neunkirchen, *04.02.1997. Nicht mehr Geschäftsführer: Baumeister, Mark, Saarbrücken, *12.12.1975.