2007-06-15: Firma: DLK Bau- und Projektentwicklungs GmbH Sitz: Berlin Gegenstand: Ausführungen von Bauarbeiten aller Art als Generalübernehmer sowie die Entwicklung von Immobilienprojekten. Nicht eingeschlossen sind Tätigkeiten nach der Makler- und Bauträgerverordnung. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000 EUR Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein. Geschäftsführer:; 1.Leibovich, Diana, *16.03.1972, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 20.04.2007.
2008-02-28: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Leibovich, Diana; Geschäftsführer:; 2. Roitenberg, Elena, *19.06.1972, Berlin.
2008-06-23: Firma: CSC Bau- und Projektentwicklungs GmbH Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.05.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma)..
2009-03-13: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Roitenberg, Elena; Geschäftsführer:; 3. Kantor, Eduard, *20.10.1967, Berlin.
2010-04-21: ; Die Gesellschaft ist auf Grund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst..
2016-04-04: Rechtsverhaeltnis: Die vermögenslose Gesellschaft ist auf Grund des § 394 FamFG von Amts wegen gelöscht.