2006-11-14: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Schmidt, Johannes. Geschäftsführer: Schmidt, Carsten, *01.05.1976, Schwarzheide; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Prokura: Schmidt, Johannes, *11.12.1950, Schwarzheide; Einzelprokura..
2022-07-22: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Finsterwalder Straße 45, 01979 Lauchhammer; Vorstand: Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Schmidt, Carsten, *01.05.1976, Lauchhammer; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Schmidt, Johannes