2008-01-16: Bestellt als Geschäftsführer: Engels, Stefan, Leverkusen, *24.06.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-03-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Engels, Stefan, Leverkusen, *24.06.1978.
2013-12-13: Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen aufgelöst (AG Köln, 72 IN 493/13). Gemäß § 65 GmbHG von Amts wegen eingetragen.
2017-06-08: Die Gesellschaft ist gemäß § 394 Absatz 1 FamFG wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gelöscht.