2006-08-03: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Birkholz, Hans-Dieter, Dresden, *12.07.1942. Bestellt: Geschäftsführer: Juppe, Maik, Heidenau, *12.07.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-02-04: Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2010 mit Nachtrag vom 28.01.2010 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurde insbesondere geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens. Neue Firma: DMS Dresdner Management und Service GmbH. Geschäftsanschrift: Lockwitzbachweg 12-14, 01279 Dresden. Neuer Gegenstand: Erbringung von Beratungs-, Planungs- und Ingenieurleistungen sowie Bauüberwachung, Facility Management, Immobilienmanagement, IT-Service, Systemadministration, Service Warenwirtschaftssysteme, Büroservice und Buchhaltung. Einzelprokura: Hörig, Robert, Dresden, *29.11.1969.
2012-11-08: Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2012 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Gegenstand: Erbringung von Beratungs-, Planungs- und Ingenieurleistungen sowie Bauüberwachung, Facility Management, Immobilienmanagement, IT-Service, Systemadministration, Service Warenwirtschaftssysteme, Büroservice und Buchhaltung; Vertrieb und Installation von Bürotechnik, Übernahme des technischen Kundendienstes, Handel und Herstellung von Büroeinrichtungen.
2014-07-22: Geschäftsanschrift: Dresdner Str. 88, 01809 Heidenau.
2022-03-29: Bestellt: Geschäftsführer: Juppe, Christoph, Zschopau, *27.06.1994, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Juppe, Maik, Heidenau, *12.07.1969. Einzelprokura: Quaschnok, Volker, Dohna, *17.10.1958.