2007-06-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Thomas, Dirk, Bochum, *12.05.1971.
2007-11-27: Die Mitgliederversammlung vom 25.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 4 (Mitgliedervertretung) beschlossen.
2009-01-26: Königsallee 57 44789 Bochum. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Vorstand: Thomas, Dirk, Bochum, *12.05.1971. Prokura erloschen: Thomas, Dirk, Bochum, *12.05.1971.
2009-10-15: Die Mitgliederversammlung vom 29.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 18 Abs. 5 (Berechtigung zur Teilhabe an der Überschussbeteiligung) beschlossen.
2010-03-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Janßen, Nicola, Bochum, *28.09.1968; Schmidt, Thomas, Bochum, *14.09.1978.
2011-06-06: Nicht mehr Vorstand: Janßen, Gerd, Realschulkonrektor, Bochum.
2013-01-14: Die Mitgliedervertreterversammlung vom 25.08.2012 hat die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen.
2013-11-29: Die Mitgliederversammlung vom 31.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 ( Mitgliedervertretung ), § 11 ( Mitgliedervertreterversammlung, § 17 ( Verlustrücklage ) beschlossen.
2015-08-10: Bestellt als Vorstand: Lichterfeld, Ralph-Robert, Bochum, *24.09.1964.
2016-01-20: Nicht mehrVorstandsvorsitzender:Lepper, Hans Peter, Rektor, Bochumnunmehr bestellt alsVorstandsvorsitzender:Lichterfeld, Ralph-Robert, Bochum, *24.09.1964
2016-05-09: Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Lichterfeld, Ralph-Robert, Bochum, *24.09.1964.
2016-10-14: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2016-12-20: Bestellt als Vorstand: Lepper, Hans Peter, Bochum, *22.04.1942.
2017-11-28: Bestellt als Vorstand: Mathiasen, Dirk, Hattingen, *18.05.1970.
2018-01-23: Nicht mehr Vorstand: Lepper, Hans Peter, Bochum, *22.04.1942.
2018-10-09: Die Mitgliederversammlung vom 25.08.2018 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Verlustrücklage) beschlossen.
2019-11-12: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-12-15: Die Mitgliederversammlung vom 28.08.2021 hat die Änderung der Satzung in § § 1 Ziff. 1 (Rechtsstellung, Name, Sitz, Geschäftsjahr, Geschäftsgebiet), 9 Ziff. 5 (Die Mitgliedervertretung), 10 Ziff. 2 (Wahlverfahren), 11 Ziff. 2 und 14 (Die Mitgliedervertreterversammlung) und 18 Ziff. 2 und 3 (Beitragsrückerstattung) beschlossen.