2007-10-16: Die Gesellschafterversammlung vom 17.08.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 ( Vertretung ) beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Cloos, Bernhard, Sinn, *27.09.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-08-01: Geschäftsanschrift: Wetzlarer Str. 10, 35764 Sinn. Prokura erloschen: Gerth, Kurth, Industriekaufmann, Sinn-Fleisbach; Keiner, Kurt, Sinn, *26.06.1949.
2014-02-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Adams, Ulrich, Industriekaufmann, Sinn, *02.02.1949.
2017-03-23: Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2015 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Herabsetzung um 230.645,94 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Stammkapital: 25.000,00 EUR.
2020-12-28: Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen. Neuer Gegenstand: Internationale Geschäfte aller Art, sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften.
2022-02-08: Geschäftsanschrift: Zur Dornheck 31, 35764 Sinn.