2019-01-11: Firma: DOJO Offshore GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Zossener Straße 65, 10961 Berlin; Gegenstand: Die Beteiligung der Gesellschaft an anderen Unternehmen, insbesondere an Kapital- und Personengesellschaften, auch als persönlich haftende Gesellschafterin. Ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die unter das Gesetz über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften , Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG), Kreditwesengesetz (KWG) oder Börsengesetz (BörsenG) fallen. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Bosse, Joachim Michael, *16.05.1983, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Czaja, Dominic, *05.03.1983, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Sültemeyer, Alexandra, *24.03.1984, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 14.12.2018
2019-09-30: Gegenstand: a) die Beteiligung der Gesellschaft an anderen Unternehmen, insbesondere an Kapital- und Personengesellschaften, auch als persönlich haftende Gesellschafterin. Ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die unter das Gesetz über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften , Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG), Kreditwesengesetz (KWG) oder Börsengesetz (BörsG) fallen;
b) die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen;
c) das Erbringen von Service und Dienstleistungen für die Unternehmensführung und -steuerung. Ausgenommen hiervon sind Tätigkeiten, die einer besonderen behördlichen Genehmigung bedürfen;
d) die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung, Marketing, Mediengestaltung, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit mit Ausnahme von genehmigungspflichtigen Tätigkeiten im Bereich der Rechts- und Steuerberatung. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.004,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.09.2019 ist das Stammkapital um 4,00 EUR auf 25.004,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 2 (Gegenstand) und 3 (Stammkapital).
2020-11-12: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Bosse, Joachim Michael; Prokura: Änderung zu Nr. 1: Änderung der Vertretungsbefugnis; Sültemeyer, Alexandra; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-12-14: Änderung zu Nr. 2: Änderung der Vertretungsbefugnis; Geschäftsführer: Czaja, Dominic
2022-05-24: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Sültemeyer, Alexandra; 2.
Carta, Ayesheh-Colett, *06.11.1979, München; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-06-07: Prokura: Änderung zu Nr. 2: Wohnort auf Antrag berichtigt; Carta, Ayesheh-Colett, *06.11.1979, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-06-20: Prokura: Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich des Namens auf Antrag berichtigt: Carta, Ayesheh-Colette, *06.11.1979, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen