2012-02-22: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.01.2004, zuletzt geändert am 30.11.2011. Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2012 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Werdau, Amtsgericht Chemnitz HRB 21209) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Allacher Str. 206, 80999 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung von Grundbesitz, Immobilien und Anlagevermögen sowie Beratung im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von Immobilien, im übrigen alles, was unter die Vorschrift des § 34 c GewO fällt. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Audilet, Frank André, München, *11.08.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-10-31: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Allacher Str. 206, 80997 München. Bestellt: Geschäftsführer: Audilet, Stephanie, München, *23.08.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-02-20: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Audilet, Frank Andrè, München, *11.08.1971.