2014-06-12: Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 13 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Dienstleistung der Baubetreuung unter Ausschluss jeder Bauträgertätigkeit, des Weiteren die Übernahme der Generalunternehmerfunktion bei der Erstellung von Bauvorhaben, unter Erbringung der Bauleistungen ausschließlich durch Dritte sowie die Verwaltung von Haus- und Wohnungseigentum.
2019-04-08: Bestellt als Geschäftsführer: Lamers, Anja, Greven, *04.07.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Rahmann, Josef, Greven, *28.02.1946. Bestellt als Geschäftsführer: Rahmann, Christoph, Greven, *04.11.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.