2010-03-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Ditscheid, Hans-Erich, Zaisenhausen, *30.06.1959.
2011-07-04: Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
2020-09-14: Bestellt als Geschäftsführer: Falk, Markus, Neidlingen, *30.09.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.