2009-09-28: Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Beschlussfassung) und § 11 (Sonstige Vereinbarungen) beschlossen.
2009-09-28: Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Beschlussfassung) und § 11 (Sonstige Vereinbarungen) beschlossen.
2020-03-25: Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Koch, Manuel, Konstanz, *10.03.1981; Walter, Manuel, Konstanz, *14.08.1982, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2020-08-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Koch, Manuel, Konstanz, *10.03.1981. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Walter, Josef, Konstanz, *23.02.1951, einzelvertretungsberechtigt.