2008-11-07: Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und ferner § 4 (Gemeinnützigkeit), § 5 (Stammkapital), § 10 (Gesellschafterversammlung), § 12 (Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung), § 13 (Vertretung der Gesellschaft), § 14 (Zuständigkeit der Geschäftsführer), § 16 (Ordnungsmaßnahmen), § 17 (Eilmaßnahmen) und § 18 (Schiedsgericht) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: DRK gemeinnützige Krankenhausgesellschaft mbH Rheinland-Pfalz.
2012-09-03: Bestellt als Geschäftsführer: Decker, Bernd Ludwig, Mainz, *12.08.1959, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Schöne, Peter, Oppenheim, *18.04.1947.
2016-06-15: Bestellt als Geschäftsführer: Wels, Thomas Albrecht Theodor, Mainz, *09.05.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Litterst, Frank Andreas, Mainz, *07.02.1967.
2016-12-19: Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 beschlossen. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Decker, Bernd Ludwig, Mainz, *12.08.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-19: Die Gesellschafterversammlung vom 05.02.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 4 und § 20 (Auflösung der Gesellschaft) beschlossen.
2020-01-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Faßbender, Christoph, Mainz, *14.02.1980. Nach Änderung der Vertretungsregelung, weiterhin: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Litterst, Frank Andreas, Mainz, *07.02.1967.
2020-12-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Wels, Thomas Albrecht Theodor, Mainz, *09.05.1956.
2022-01-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Decker, Bernd Ludwig, Mainz, *12.08.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Langenbacher, Udo, Neustadt/Wstr., *23.07.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.