2009-10-05: Geschäftsanschrift: Eldagsener Str. 38, 31832 Springe. Prokura erloschen: Dr. Mohr, Harald, Dipl.-Chem., Hannover.
2010-06-30: Bestellt als Geschäftsführer: Anders, Bernd, Gronau, *18.12.1958, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2010-08-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Waßmann, Rainer, Hildesheim, *20.02.1944.
2013-06-04: Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen; dabei wurde der Unternehmensgegenstand geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: 1. Der Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Gesundheitswesens. 2. Er wird insbesondere verwirklicht durch: a) die Sammlung von menschlichem Blut und Blutkomponenten, auch mit Aphereseverfahren, die Auftrennung von Blut und Blutkomponenten in zelluläre und plasmatische Bestandteile, deren Verarbeitung zu Blutpräparaten und Abgabe für die Therapie und die Daignostik oder zum Zwecke der Katastrophenvorsorge; b) die Beratung und Durchführung transfusions- und transplantationsmedizinischer Diagnostik und Therapie unter Einbeziehung molekularbiologischer Nachweisverfahren und von Zell- und Gewebetherapien; c) die Fort- und Weiterbildung in der Transfusions- und Transplantationsmedizin sowie angrenzenden Gebieten; d) die Forschung und Entwicklung auf den Gebieten a) - c);.
2016-07-29: Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 10 , 11 (Aufsichtsrat) und 12 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 und § 11 (Aufsichtsrat) beschlossen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Prof. Dr. Müller, Thomas, Springe, *16.02.1954.
2018-12-05: Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde eine Änderung des § 4 (Gemeinnützigkeit) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Gesundheitswesens entsprechend § 52 (2) Nr. 3 Abgabenordnung. Er wird insbesondere verwirklicht durch: a) die Sammlung von menschlichem Blut und Blutkomponenten, auch mit Aphereseverfahren, die Auftrennung von Blut und Blutkomponenten in zelluläre und plasmatische Bestandteile, deren Verarbeitung zu Blutpräparaten und Abgabe für die Therapie und die Diagnostik oder zum Zwecke der Katastrophenvorsorge; b) die Beratung und Durchführung transfusions- und transplantationsmedizinischer Diagnostik und Therapie unter Einbeziehung molekularbiologischer Nachweisverfahren und von Zell- und Gewebetherapien; c) die Fort- und Weiterbildung in der Transfusions- und Transplantationsmedizin sowie angrenzenden Gebieten; d) die Forschung und Entwicklung auf den Gebieten a)-c).
2019-10-22: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Knels, Ralf, Springe, *11.12.1964. Nicht mehr Geschäftsführer: Prof. Dr. Müller, Thomas, Springe, *16.02.1954.
2020-07-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Knels, Ralf, Springe, *11.12.1964.
2020-11-29: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Krischker, Kay Siegfried, Pattensen, *07.05.1971.
2021-10-28: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Meyer, Oliver, Berlin, *07.01.1965.