2011-02-23: Geschäftsanschrift: Mittelberg 6, 72501 Gammertingen. Bestellt als Geschäftsführer: Mileta, Christine Franziska, Gammertingen, *02.05.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Stern, Edwin jun., Schriftsetzermeister, Gammertingen.
2021-02-16: Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 , § 7 (Einziehung von Geschäftsanteilen/ Entschädigung), § 8 (Geschäftsführung) und § 9 (Gesellschafterversammlung/Beschlussfassung/Protokoll) beschlossen.