2020-07-06: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Einzelprokura: Dittmar, Moritz, Schwerin, *30.01.1995.
2021-07-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Steiner, Olaf, Glückstadt, *13.12.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Dittmar, Moritz, Schwerin, *30.01.1995, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dittmar, Moritz, Schwerin, *30.01.1995.
2021-08-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Dittmar, Moritz, Schwerin, *30.01.1995.
2022-02-18: Die Gesellschafterversammlung hat am 27.01.2022 eine Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Kritzner, Arndt, Schwerin, *16.09.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bierstedt, Julia, Leipzig, *05.07.1989. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Loerzer, Andreas, Schwerin, *09.05.1968.