2006-01-17: Geschäftsführer: Beilz, Duangthip, Grevenbroich, *15.05.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-11-12: Bestellt als Geschäftsführer: Doits, Christian, Gütersloh, *22.05.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Beilz, Norbert, Grevenbroich, *07.06.1946; Beilz, Duangthip, Grevenbroich, *15.05.1962.
2012-04-18: Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2012 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um § 11 (Verfügung über Geschäftsanteile) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Janczyk, Waldemar, Horn-Bad Meinberg, *12.02.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Doits, Christian, Gütersloh, *22.05.1972.
2013-03-11: Änderung zur Geschäftsanschrift: Kupferstraße 11a, 33378 Rheda-Wiedenbrück.
2017-09-18: Bestellt als Geschäftsführer: Grudzien, Marek, Gütersloh, *21.07.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Janczyk, Waldemar, Horn-Bad Meinberg, *12.02.1953.
2021-05-26: Prokura erloschen: Sander, Peter, Bielefeld, *01.08.1984. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Doits, Christian, Gütersloh, *22.05.1972.