2014-10-16: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 15.08.2014 und 15.10.2014. Geschäftsanschrift: Reichenbachstraße 8a, 68309 Mannheim . Gegenstand: Die Design-Konzeptionierung und - entwicklung von Messen und Events sowie alle mit Messen und Events verbundenen Serviceleistungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Albrecht, Thomas, Mannheim, *03.10.1981; Schörling, Daniel, Mannheim, *10.02.1983, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-02-09: Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 beschlossen.
2020-02-24: Änderung der Geschäftsanschrift: Turbinenstr. 24-28, 69309 Mannheim.
2022-01-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Schörling, Daniel, Mannheim, *10.02.1983.