2006-07-13: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: de Vos, Johann, Bocholt, *18.09.1923, vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem weiteren persönlich haftenden Gesellschafter DVM Pfostentechnik Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Rhede (Amtsgericht Coesfeld HRB 9271).
2015-07-20: Geänderte Geschäftsanschrift: Butenpaß 4b, 46414 Rhede. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: de Vos, Johann, Bocholt, *18.09.1923.
2015-08-03: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Eising, Birgitta, Bocholt, *09.02.1965, von der Vertretung ausgeschlossen.
2020-05-28: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Eising, Birgitta, Bocholt, *09.02.1965. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: de Vos, Yvonne, Schondorf, *08.10.1993, von der Vertretung ausgeschlossen.
2022-06-23: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: de Vos, Yvonne, Schondorf, *08.10.1993. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Bollmann, Doris, Rhede, *11.12.1965, von der Vertretung ausgeschlossen.