2009-01-12: Bestellt als Geschäftsführer: Selesch, Alexander, Hirrlingen, *30.04.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-11-16: Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. Firma geändert; nun: DWS Elektrotechnik GmbH. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Im Hitzenried 13, 72414 Rangendingen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dieringer, Walter, Rangendingen, *12.09.1949.