2006-05-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Ockenfels jun., Reiner. Bestellt als Geschäftsführer: Stute, Wolfgang, Kürten, *07.08.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-01-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Stute, Wolfgang, Kürten, *07.08.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Ockenfels, Reiner, Leichlingen, *19.02.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Ockenfels, Reiner, Leichlingen, *19.02.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Düster, Rainer, Langenfeld, *20.06.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.