2006-07-03: Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2006 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 924,11 EUR und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital), 8 Ziff. III. (Stimmkraft) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 27.000,00 EUR. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Dachser, Erwin, Türkheim, *13.07.1961.
2018-01-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dachser, Andreas, Marktoberdorf, *21.04.1973. Personendaten von Amts wegen geändert, nun: Geschäftsführer: Dachser, Herbert, Marktoberdorf, *08.10.1959.
2020-07-31: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dachser, Erwin, Türkheim, *13.07.1961; Dachser, Herbert, Marktoberdorf, *08.10.1959, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Dachser, Daniel, Türkheim, *04.12.1990, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.