2008-02-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Dalheimer, Herbert, Maschinenbaumeister, Munderkingen. Bestellt als Geschäftsführer: Dalheimer, Petra, Munderkingen, *25.03.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-22: Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 (Stammkapital) und 12 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.08.2014, unter Umstellung auf Euro, um 169.322,49 EUR auf 200.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Stammkapital nun: 200.000,00 EUR.
2015-09-07: Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 beschlossen.