2006-11-27: Bestellt: Geschäftsführer: Hörenz, Hendrik, Sulzberg, *18.04.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kiederle, Martin, Kempten (Allgäu), *19.12.1978. Prokura erloschen: Hörenz, Hendrik, Sulzberg, *18.04.1970.
2011-01-18: Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2010 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 117.741,62 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Stammkapital. Neues Stammkapital: 220.000,00 EUR.
2011-12-06: Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2011 hat die Änderung des §§ 12 (Einziehung eines Geschäftsanteils), 14 (Entgelt für eingezogene oder abgetretene Anteile) und Erweiterung um § 18 (Tod eines Gesellschafters) der Satzung beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Morcinek, Erika geb. Kling, Durach, *05.09.1963.
2015-03-12: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hagmann, Stefanie, Kempten (Allgäu), *09.10.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kiesling, Corina, Durach, *29.04.1972.
2017-01-18: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Trebbin, Hans-Jürgen, Altusried, *01.06.1959. Personendaten berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kiesling, Korinna, Durach, *29.04.1972.
2017-08-04: Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2017 hat die Änderung des § 18 (Tod eines Gesellschafters) der Satzung beschlossen.
2019-07-26: Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2019 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 60.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) sowie die Aufhebung der §§ 8 (Beirat) und 9 (Innere Ordnung des Beirats) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 280.000,00 EUR.