2005-10-24: Geschäftsführer:; Dangelmayr, Manfred, *10.09.1971, Oranienburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: Dangelmayr, Manuela, *13.07.1970, Oranienburg; Einzelprokura; mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
2005-11-10: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Dangelmayr, Manfred Wolfgang.
2006-08-24: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Dangelmayr, Manfred.
2007-04-23: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 2. Dangelmayr, Rosemarie, geb. Hummel.
2011-02-03: ; Geschäftsanschrift:; Holzhauser Str. 140-164, 13509 Berlin Stamm- bzw. Grundkapital: 51.200 EUR Rechtsform: Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 20.09.2010 und 19.01.2011 ist das Stammkapital auf EUR umgestellt, sodann auf 51.200 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) und § 6 (Gesellschafterversammlung) sowie aufgehoben in § 13 (Kosten der Gründung)..
2011-08-08: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Siegfriedstraße 66-70, 10365 Berlin.
2011-11-08: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 3. Dangelmayr, Manuela.
2014-10-02: Geschäftsführer: 3.
Dangelmayr, Manfred, *10.09.1971, Oanienburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 4. Dangelmayr, Manfred
2021-12-21: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dangelmayr, Wolfgang; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 5. Dangelmayr, Rosemarie