2007-04-05: Prokura erloschen: Dr. Grisse, Hans Jochen, Siegen, *20.03.1954. Gesamtprokura jeweils gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dienenthal, Arno, Freudenberg, *31.08.1973; Reinschmidt, Jürgen, Siegen, *23.12.1961.
2009-07-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Dienenthal, Jörg, Diplomingenieur, Wilnsdorf-Obersdorf, *23.05.1943. Bestellt zum Geschäftsführer: Dienenthal, Arno, Freudenberg, *31.08.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dienenthal, Arno, Freudenberg, *31.08.1973.
2013-11-13: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Volker, Wilnsdorf, *25.08.1966.
2019-04-17: Nach Wohnortwechsel weiterhin Geschäftsführer: Dienenthal, Arno, Wilnsdorf, *31.08.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dango, Andreas, Siegen, *30.12.1971.