2020-04-08: Prokura: 2.
Pauer, Josephine Céline, *01.02.1992, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-11-03: Geschäftsführer: 2.
Schwarz, Viktoria, *10.09.1993, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Schwarz, Viktoria; Nicht mehr Prokurist: 2. Pauer, Josephine Céline; 3.
Schwarz, Christin Monique, *22.07.1998, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen