2008-07-04: Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter:1. Bartels Langness Management GmbH & Co. KG..
2011-09-14: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift:; Ramskamp 87, 25337 Elmshorn.
2018-06-06: Weiterer Persönlich haftender Gesellschafter: DAS FUTTERHAUS - Management GmbH & Co. KG, Elmshorn (Amtsgericht Pinneberg, HRA 8272 PI); mit der Befugnis die Gesellschaft zusammen mit der persönlich haftenden Gesellschafterin "Das Futterhaus" - Franchise Betriebsgesellschaft mbH zu vertreten.
2021-05-03: Name der Firma jetzt: DAS FUTTERHAUS - Franchise GmbH & Co. KG; Änderung zu Nr. 2: Die Firma ist geändert. Persönlich haftender Gesellschafter: DAS FUTTERHAUS - Franchise Betriebsgesellschaft mbH, Elmshorn (Amtsgericht Pinneberg, HRB 1874 EL); Die Firma ist geändert.