2012-12-07: Änderung zur Geschäftsanschrift: Waterkampstraße 11-15, 47169 Duisburg.
2021-06-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Daschner, Stephan, Duisburg, *03.11.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Hölter, Andre, Rheinberg, *03.06.1985; Krafzel, Jörg, Neuss, *20.05.1971; Michels, Olaf, Mönchengladbach, *12.08.1964, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Klug, Olaf, Krefeld, *14.09.1972.